Berhitung Cepat Matematika SD SMP SMA

Belajar matematika menjadi asyik dengan menguasai berhitung cepat. Tapi bagaimana cara anak Anda menguasai teknik berhitung cepat?

Cara pertama dan paling penting adalah memanfaatkan matematika sebagai sebuah permainan. Lebih gampang lagi adalah menganggap matematika sebagai tebak-tebakan. Berikut ini contoh dari Paman APIQ yang akan menjadikan Anda jago berhitung cepat.

484 x 25 = … … …?

Caranya tinggal tebak saja 484 : 4 = 121 tambah 00.

Jadi,

484 x 25 = 12 100 (Selesai).

Mudah kan?

APIQ Math F L

Kita coba lagi, siap…?

28 x 25 = …

36 x 25 = …

64 x 25 = …

Jawabannya kalian bisa kan?

700, 900, 1600

Bagaimana menurut Anda?

Salam hangat…
angger | agus Nggermanto | Pendiri APIQ

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s